Renseignements sur Richard Müller
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Richard Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004667585, Registre du commerce Zoug, (170)
Palmtree Investment & Consulting AG, in Zug, CHE-200.871.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004455692, Registre du commerce Zoug, (170)
WAHE Holding AG, in Zug, CHE-200.871.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 943271).
Statutenänderung:
28.08.2018.
Firma neu:
Palmtree Investment & Consulting AG.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Durchführung damit verbundener Finanzierungsgeschäfte sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neufeld, Joseph, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Pirmasens (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach (ZH)].
Numéro de publication: 7010852, Registre du commerce Zoug, (170)
Heritage Holding AG, in Zug, CH-170.3.037.541-1, c/o Aeschbach Holding AG, Bahnhofstrasse 22, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2012.
Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Durchführung damit verbundener Finanzierungsgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 17.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Neufeld, Joseph, kanadischer Staatsangehöriger, in Montreal (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.