Renseignements sur Peter Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4442976, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vedior (Schweiz) AG, in Basel, CH-270.9.001.229-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 10, Publ. 4267724).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-020.3.918.545-7.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichene Statutendaten aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 11.12.2003] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 10.12.2007].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 18.02.1987].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Martin, von Horriwil, in Deitingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Patrick, von Niederhasli, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritschi, Peter, von Embrach, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2953250, Registre du commerce Zurich, (20)
Abraxas Technologies AG, in Zürich, CH-020.3.020.736-3, Personalvermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2004, S. 22, Publ. 2117366).
Statutenänderung:
19.07.2005.
Firma neu:
Vedior Holding Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vedior Holding Switzerland SA) (Vedior Holding Switzerland Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, eingeschlossen die Gewährung von Darlehen an Aktionäre und Unternehmungen, an denen sie Beteiligungen hält. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von Zürich und Siblingen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morrell, Godfrey, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pierik, Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2197194, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Vedior (Schweiz) AG (Vedior (Suisse) SA) (Vedior (Switzerland) Ltd), in Basel, Steinenvorstadt 19, 4051 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Vedior (Schweiz) AG (Vedior (Suisse) SA) (Vedior (Switzerland) Ltd).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich (HR Zürich).
Statuten Hauptsitz:
11.12.2003.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.02.1987.
Zweck Hauptsitz:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereiche der Personalvermittlung für Temporär- und Dauerstellen, der Kaderselektion, der Personal- und Unternehmensberatung sowie von sämtlichen weiteren, mit der Arbeitswelt jeglicher Berufe, Branchen und Gebiete zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen sowie technische und administrative Beratungsdienste jeglicher Art leisten. Sie kann Schulungen und Weiterbildungen für zu vermittelndes Personal durchführen sowie entsprechende Schulungsprogramme konzipieren und verkaufen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen:
Preisig, Armin, von Schwellbrunn, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Peter, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Martin, von Horriwil, in Deitingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altlandsberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, Hans, von Brügglen, in Bottmingen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Patrick, von Niederhasli, in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madöry, Christian, von Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Dominik, von Uezwil, Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.