Renseignements sur Mirjam Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Mirjam Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mirjam Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3679549, Registre du commerce Zurich, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft NENA1, in Zürich, CHE-330.157.197, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helg, Jasmin, von Bettwiesen, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen Gattiker, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Mirjam, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martignoni, Jens, von Paradiso, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2654925, Registre du commerce Zurich, (20)
Bau- und Wohngenossenschaft NENA1, in Zürich, CHE-330.157.197, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1644917).
Statutenänderung:
17.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schikowski, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Mirjam, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raoseta, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seebacher, Raphael Immanuel, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1828913, Registre du commerce Berne, (36)
Coopérative La Décentrale, in Saint-Imier, CHE-392.197.892, c/o Chris Zumbrunn, Mont-Soleil 59, 2610 Mont-Soleil, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2014.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt durch gemeinsame Selbsthilfe die Förderung von dezentralen, selbstverwalteten Strukturen in der Gesellschaft. Dabei fördert die Genossenschaft die Verbesserung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit, bei möglichst hoher Lebensqualität, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Genossenschaft entwickelt und fördert alternative Finanzierungmöglichkeiten und Geschenkökonomie innerhalb und zwischen den verschiedenen Projekten. Die Genossenschaft unternimmt oder unterstützt den Aufbau und Betrieb von Projekten, die dieser Zielsetzung dienen. Sie vernetzt interessierte Personen lokal, überregional und global, um den gegenseitigen Austausch und die Nutzung von Synergien anzuregen. Die Genossenschaft stellt ihren Genossenschafter/innen geeignete Instrumente zur Verfügung, um einzelne Projekte gezielt, verstärkt und nachhaltig zu fördern. Die Genossenschaft wirkt somit für ihre Genossenschafter/innen als eine Art philanthropischer Katalysator. Sie kann solche Instrumente so zur Verfügung stellen, dass sie auch von Nicht-Genossenschaftern/innen genutzt werden können. Die Genossenschaft setzt sich für die zweckentsprechende Entwicklung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der an den Projekten beteiligten Personen ein. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben, um eine nachhaltige zweckentsprechende Nutzung zu ermöglichen. Sie entzieht diese Grundstücke der spekulativen Wertvermehrung und verkauft sie nur dem Genossenschaftszweck entsprechend. Die Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert, kann aber alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Genossenschaft zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 12.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ganzoni Legrand, Anita, von Celerina/Schlarigna, in Villeret, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbert, Julie, von Vendlincourt, in Les Breuleux, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellaumail, Laurence, französische Staatsangehörige, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbrunn, Christoph, genannt Chris, von Ringgenberg BE, in Mont-Soleil (Saint-Imier), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänninger, Thomas, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brändle, Marianne, von Kirchberg SG, in Altreu (Selzach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Mirjam, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.