Renseignements sur Martin Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Müller
Dernières notifications FOSC pour Martin Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005533823, Registre du commerce Berne, (36)
mmberatung ag, in Bern, CHE-330.054.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004907988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Jouhaina, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummli, Philippe, von Niederbipp, in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Stefanie, von Mosnang, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004894390, Registre du commerce Berne, (36)
mmberatung ag, in Bern, CHE-114.635.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, S.0, Publ. 2432009).
Statutenänderung:
13.05.2020.
Firma neu:
mmberatung ag bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief an die im Aktienbuch bezeichnete Adresse oder in elektronischer Form, sofern der Aktionär der Gesellschaft eine elektronische Adresse bekannt gibt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller-Abaya, Martin, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Müller, Jouhaina, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Müller-Abaya, Jouhaina, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004894349, Registre du commerce Berne, (36)
mmberatung ag, in Bern, CHE-330.054.315, Seilerstrasse 4, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Treuhand-, Steuer-, Vorsorge- und Wirtschaftsberatung, Revisionen und Unternehmungsbewertungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Aktiven von CHF 1'717'512.52 und Fremdkapital von CHF 493'933.99 der mmberatung ag (neu: mmberatung ag bern), in Bern (CHE-114.635.180) gemäss Bilanz per 31.03.2020 ohne Gegenleistung zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief an die im Aktienbuch bezeichnete Adresse oder in elektronischer Form, sofern der Aktionär der Gesellschaft eine elektronische Adresse bekannt gibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Müller, Martin, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Jouhaina, von Lotzwil, in Bäch SZ (Wollerau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.