Renseignements sur Dr. Beat Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Beat Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Beat Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006053196, Registre du commerce Zurich, (20)
Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch Genossenschaft, in Illnau-Effretikon, CHE-102.314.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2024, Publ. 1005981879).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen durch einfachen Brief oder, soweit gesetzlich vorgeschrieben, durch eingeschriebenen Brief an die im Mitgliederregister eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Ulrich, von Hofstetten ZH, in Niederhasli, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Konrad, von Oberglatt, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iseli, Bruno, von Rüegsau, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Florian, von Frutigen, in Feuerthalen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Martin Anton, von Untervaz, in Kemmental, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Thomas Josef, von Willisau, in Meilen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Thurgovie, (440)
H. Wunsch AG, in M ü n s t e r l i n g e n, Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr . 157 vom 16. 08.1994, S. 4593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Werner, von Rehetobel, in Trogen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Provida Treuhand AG Kreuzlingen, in Kreuzlingen , Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Versuchs- und Schulungsanlage Tätsch, in Illnau-Effretikon, Genossenschaft (SHAB Nr.247 vom 20.12.1994 S.6931).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Beat, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caprez, Dr. Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Präsident).