Renseignements sur Beat Müller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Beat Müller
Participations
Dernières notifications FOSC pour Beat Müller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2224225, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie Sarina AG, in Gsteig, CHE-106.411.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rolf, von Bern, in Gstaad (Saanen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Martin, von Meiringen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Boltigen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, André, von Boltigen, in Zweisimmen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7022962, Registre du commerce Berne, (36)
Carrosserie Sarina AG, in Gsteig, CH-092.3.008.475-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25.06.1997, S. 4408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübli, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübli, Hansruedi, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Boltigen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
H. Müller AG, Sägerei, Hobelwerk, Holzhandlung, in S a a n e n, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28.01.1992, S. 390).
Statutenänderung:
27.09 .1999.
Zweck neu:
Betrieb einer Sägerei mit Hobelwerk, Betrieb einer Handelsfirma für Sägewerksmaschinen und -anlagen sowie eines Planungsbüros für Sägewerke und verwandte Industrien. Kann den Holzhandel sowie die Fabrikation und den Vertrieb von Holzwaren und Baustoffen aller Art im In- und Ausland betreiben. Kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben .
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 12.12.1974 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gem. Art. 748 OR die Beat Müller Sägewerkstechnik AG, in Feutersoey (Gsteig). Aktiven von CHF 1'217'703.90 und Passiven von CHF 810'698.90 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 31. 3.1999 und Fusionsbilanz per 31.3.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: 1 oder mehrere Mitglieder].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribo Treuhand AG, in Gstaad (Saanen), Revisionsstelle;
Müller, Beat, von Boltigen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Jürg, von Boltigen, in Schönried (Saanen), Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gstaad (Saanen), einziges Mitglied].