Renseignements sur Jürg Mosimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Mosimann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Mosimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6266736, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Wohnraum Köniz, in Köniz, CH-035.5.001.346-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 5, Publ. 5249346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Jürg, von Signau, in Schliern bei Köniz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilk, Urs, von Niederlenz, in Liebefeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Heinz, von Burgistein, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Ruedi, von Köniz, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel, Sandra, von Aeschi bei Spiez, in Köniz, Mitglied, Sekretärin und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Mauerhofer, Tobias, von Trub, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4802958, Registre du commerce Berne, (36)
Mosimann Holzbau AG, in Köniz, CH-035.3.013.417-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2007, S. 4, Publ. 3843554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Jürg, von Signau, in Schliern bei Köniz, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Mosimann, Emil, von Signau, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Paul, von Gondiswil, in Melchnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4786102, Registre du commerce Berne, (36)
Sägerei und Hobelwerk Köniz AG, in Köniz, CH-035.3.012.227-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 24.12.2003, S. 3, Publ. 2048320).
Statutenänderung:
01.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holz sowie die Erstellung von Gutachten über Immobilien. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten und vermieten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & R AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mosimann, Emil, von Signau, in Schwarzenburg (Wahlern), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Köniz, Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mosimann, Jürg, von Signau, in Schliern bei Köniz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].