Renseignements sur Isabella Moser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Isabella Moser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6866378, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Marie Buser-Sauer-Stiftung, in Liestal, CH-280.7.911.694-4, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 5, Publ. 5033734).
Domizil neu:
c/o Susanne Trösch Manser, Militärstrasse 11, 4410 Liestal.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Irene, von Liestal, in Liestal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Isabella, von Liestal, in Liestal, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch Manser, Susanne, von Thunstetten, in Liestal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Lucia, von Glarus, in Liestal, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Schröder, Therese, von Hasle bei Burgdorf, in Liestal, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Ramseier, Therese, von Hasle bei Burgdorf und Eggiwil, Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin].
Numéro de publication: 5033734, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Marie Buser-Sauer-Stiftung, in Liestal, CH-280.7.911.694-4, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2001, S. 6800).
Urkundenänderung:
18.03.2008.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 3 Mitglieder. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.03.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Angelika, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin ;
Furrer, Myrtha, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Irene, von Liestal, in Liestal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Moser, Isabella, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: in Lupsingen, Mitglied des Stiftungsrates];
Ramseier, Therese, von Hasle bei Burgdorf und Eggiwil, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Marie Buser-Sauer-Stiftung, in Liestal, Unterstützung von notbedürftigen Witwen von Liestaler Bürgern, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8895).
Domizil neu:
c/o Irene Schweizer, Mühlegasse 20, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Erika, von Walterswil BE, in Liestal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfaff, Ulrike, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeugin-Meyer, Ginette, von Duggingen, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Irene, von Liestal, in Liestal, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Degen, Angelika, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin ;
Furrer, Myrtha, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin ;
Moser, Isabella, von Liestal, in Lupsingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.