Renseignements sur Corinne Mogeon
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Corinne Mogeon
Numéro de publication: HR02-1005707909, Registre du commerce Valais, (626)
ARP Sàrl, précédemment à Lausanne, CHE-113.177.683, société à responsabilité limitée (du 27.12.2010).
Modification des statuts:
30.01.2023.
Nouvelle raison sociale:
ARP Sàrl en liquidation.
Nouveau siège:
Saint-Léonard.
Nouvelle adresse:
c/o Philippe Mogeon, Rue des Sables 13, 1958 St-Léonard. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 30.01.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Mogean, Philippe, de Lausanne, à Saint-Léonard, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: à Noble-Contrée, associé et gérant, avec signature individuelle];
Mogeon, Corinne, de Lausanne, à Saint-Léonard, avec procuration individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005150604, Registre du commerce Valais, (626)
ALEPH Sàrl, à Sierre, CHE-194.921.379, société à responsabilité limitée (No. FOSC 121 du 24.06.2016, p.0, Publ. 2912385).
Nouvelle adresse:
Technopôle 10, 3960 Sierre.
Inscription ou modification de personne(s):
Mogeon, Corinne, de Lausanne, à Saint-Léonard, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Miège].
Numéro de publication: 2912385, Registre du commerce Valais, (626)
ALEPH Sàrl, à Sierre, CHE-194.921.379, société à responsabilité limitée (No. FOSC 180 du 17.09.2015, Publ. 2377515).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fréville, nom d'usage Fréville-Thouly, Stéphanie, ressortissante française, à Sion, associée, avec signature collective à deux, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mogeon, Corinne, de Lausanne, à Miège, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 12 parts sociales de CHF 1'000.00].