Renseignements sur Milos Milosevic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Milos Milosevic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004981253, Registre du commerce Berne, (36)
Life & More GmbH, bisher in Zürich, CHE-441.353.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918386).
Statutenänderung:
08.09.2020.
Sitz neu:
Thunstetten.
Domizil neu:
Dammweg 3, 4922 Bützberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milosevic, Milos, serbischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wichtrach].
Numéro de publication: HR02-1004918386, Registre du commerce Zurich, (20)
Life & More GmbH, bisher in Günsberg, CHE-441.353.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963629).
Statutenänderung:
16.06.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lörincze, Georg, von Bern, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bergmann, Sandra, von Bern, in Günsberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gilb, Thomas, von Widnau, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milosevic, Milos, serbischer Staatsangehöriger, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.