Renseignements sur Aldo Milani
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Aldo Milani
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6275388, Registre du commerce Berne, (36)
integrationBE AG, in Bern, CH-035.3.029.381-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 2, Publ. 5545400).
Firma neu:
integrationBE AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christine Brassel, Postgasse 36, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milani, Aldo, von Birsfelden und Safenwil, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Rudolf, von Herisau, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brassel, Christine, von St. Margrethen, in Bern, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Hans-Peter, von Trachselwald, in Lyss, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baeriswyl, Ronald, von Freiburg und Bösingen, in Wabern (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wabern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Thomas, von Niederösch, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4654532, Registre du commerce Berne, (36)
Trägerverein Schulrestaurant la CULTina, in Bern, CH-035.6.020.329-5, Verein (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 4, Publ. 3775070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Thomas, von Aarwangen, in Murten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Hugo, von Widnau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier];
Beeri, Roland, von Rüeggisberg, in Münsingen, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwichtrach, in Niederwichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Milani, Aldo, von Birsfelden, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisibach, Max, von Luzern, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schertenleib, Jürg, von Vechigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Berne, (36)
integrationBE AG, in Bern, Sozialhilfe und Integration von MigrantInnen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2001, S. 4192).
Domizil neu:
Seilerstrasse 22, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Beat, von Trub, in Sugiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Hans-Peter, von Trachselwald, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milani, Aldo, von Birsfelden und Safenwil, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.