Renseignements sur Eva Meyer-Schär
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eva Meyer-Schär
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5950956, Registre du commerce Berne, (36)
Meyer Bau AG, Roggwil, in Roggwil BE, CH-053.3.016.067-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 5, Publ. 5837400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Schär, Eva, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3216834, Registre du commerce Berne, (36)
Meyer Bau AG, Roggwil, in Roggwil BE, CH-053.3.016.067-1, Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 4, Publ. 780240).
Statutenänderung:
20.01.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Schär, Eva, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Reto, von Reisiswil, in Roggwil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meyer-Kämpfer, Barbara, von Sumiswald und Reisiswil, in Roggwil BE, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1227352, Registre du commerce Berne, (36)
Jenzer Bau + Transport AG, in Melchnau, Betrieb eines Hochbau-, Tiefbau- und Transportgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 26.05.2000, S. 3586).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Jost, Peter, von Reisiswil, in Roggwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meier-Jost, Peter, Präsident];
Meyer-Schär, Peter, von Reisiswil, in Reisiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Roggwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer-Schär, Eva, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.