Renseignements sur Oliver Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oliver Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005681268, Registre du commerce Zoug, (170)
Coole Schule Edutainment GmbH, in Risch, CHE-311.625.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Oliver, von Bäretswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauch, Christoph Alexander, von Schwellbrunn, in Trimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005482914, Registre du commerce Zoug, (170)
Coole Schule Edutainment GmbH, in Risch, CHE-311.625.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689470).
Statutenänderung:
12.05.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, den Handel, Vertrieb sowie Eigenproduktionen jeglicher Art in den Bereichen Edutainment, Lernen, Schule, Entertainment, Kommunikation, Musik, Verlag, Medien, Show, Unterhaltung, TV, Management, Consulting, Marketing, Vermittlung, Events, Media-Services, PR, online und digital, Informatik sowie Softwareprodukte und Apps. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen errichten oder erwerben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JLIT Group AG (CHE-486.682.599), in Risch, Gesellschafterin, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lopez, José Manuel, von Luzern, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Oliver, von Bäretswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3476279, Registre du commerce Zoug, (170)
Coole Schule Edutainment GmbH, in Risch, CHE-311.625.884, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421277).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lopez, José Manuel, von Luzern, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Oliver, von Bäretswil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].