Renseignements sur Konrad Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Konrad Meyer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005565125, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kommunität Diakonissenhaus Riehen, in Riehen, CHE-106.080.268, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Konrad, von Kirchdorf BE, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7151524, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Kommunität Diakonissenhaus Riehen, in Riehen, CH-270.7.000.189-2, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Konrad, von Kirchdorf BE, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1145804, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rehovot - Jesus in Fremden, in Basel, Verein (SHAB Nr. 244 vom 17.12.1991, S. 5413).
Statutenänderung:
22.03.2003.
Name neu:
REHOVOT.
Domizil neu:
Markgräflerstr. 79, 4057 Basel.
Zweck neu:
Förderung der Solidarität unter Menschen aller Nationen auf der Basis des Evangeliums. Insbesondere Einsatz für Menschen in Notsituationen (z.B. Asylbewerbende). Schaffen von positiven Begegnungen zwischen Schweizern und Menschen anderer Nationen. Integrationshilfe für einzelne Asylbewerbende und Flüchtlinge (Sprachunterricht, Begleitung zu Ämtern, Vermittlung von Unterkunftsmöglichkeiten, finanzielle Hilfe oder Vermittlung derselben). Schaffung von Beschäftigungsprojekten. Das Mitenandprojekt in Basel (Mitenand Gottesdienste, Mitenandhaus, regelmässige Treffen, Integrationshilfeleistungen).
Organisation neu:
Mitgliederversammlung und Vorstand.
Vorstand:
mindestens 5 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulter, Maria Anna, von Basel und Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassiererin, mit Einzelunterschrift;
Pretz, Heinz, von Hirzel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Klaus, von Riehen und Kerzers, in Kandern (D), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Meyer, Konrad, von Kirchdorf BE, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift.