Renseignements sur Ruth Meyer Junker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ruth Meyer Junker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005646262, Registre du commerce Thurgovie, (440)
arbowis gmbh, bisher in Solothurn, CHE-104.830.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572405).
Statutenänderung:
16.12.2022.
Firma neu:
wandelwirkstatt GmbH.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Dorfstrasse 17, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Organisations- und Unternehmensberatung, Coaching, Mediation sowie Durchführung von Seminaren und Lehrgängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meyer Junker, Ruth, von Gottlieben, in Solothurn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniela, von Gottlieben, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1572405, Registre du commerce Soleure, (241)
arbowis gmbh, bisher in Wil SG, CHE-104.830.811, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 15, Publ. 4915186).
Statutenänderung:
13.06.2014.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Niklaus Konrad-Strasse 40, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Angebot von Schulungen und Beratungen sowie Vertrieb von Lehrmitteln. Kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern. [Die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer Junker, Ruth, von Gottlieben, in Solothurn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Meyer, Ruth].
Numéro de publication: 4915186, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
arbowis gmbh, in Wil SG, CH-320.4.045.177-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2001, S. 7933).
Statutenänderung:
19.02.2009.
Zweck neu:
Anbieten von Schulungen und Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Meyer, Ruth, von Gottlieben, in Solothurn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wil SG und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].