Renseignements sur Irene Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Irene Meyer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Irene Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5314976, Registre du commerce Berne, (36)
Meyer & Co. AG, Reisiswil, in Reisiswil, CH-053.3.008.240-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 23.06.2000, S. 4256).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Firma neu:
Meyer + Co. AG, Reisiswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Transporten, Muldenservice, Recycling, Betrieb eines Baugeschäftes und Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 10.01.1974 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 10.01.1974 und Bilanz per 31.12.1973: Aktiven von CHF 429'963.49 und Passiven von CHF 143'501 der Kollektivgesellschaft 'Meyer & Co', in Reisiswil, zum Preis von CHF 286'462.49.
wofür:
, a) Walter Meyer, in Reisiswil, 33 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 68'438.50 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden., b) Heinz Meyer, in Reisiswil, 33 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 55'134.95 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden., c) Peter Meyer, in Reisiswil, 33 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 63'889.04 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Fax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer-Marti, Heinz, von Reisiswil, in Reisiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer-Marti, Nelly, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Leibundgut, in Melchnau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Wüthrich, Marcel, von Reisiswil, in Reisiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:Meyer, Marcel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Irene, von Reisiswil, in Rohrbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3605446, Registre du commerce Berne, (36)
Ernst Gerber Bau AG, in Gondiswil, CH-053.3.003.068-9, Betrieb einer Bauunternehmung sowie Handel mit Baumaterialien und Kies, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.1999, S. 2916).
Firma neu:
Ernst Gerber Bau AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.09.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Treuhand Leibundgut, Dorfstrasse 46, Postfach 43, 4917 Melchnau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Heinz, von Reisiswil, in Reisiswil, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Meyer, Irene, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Meyer, Marcel, von Reisiswil, in Reisiswil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Meyer-Marti, Nelly, von Reisiswil, in Reisiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Treuhand Leibundgut, in Melchnau, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.