Renseignements sur Dominique A. Meyer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dominique A. Meyer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004626387, Registre du commerce Soleure, (241)
Ei der Daus Wohlwender + Co KmG, in Solothurn, CHE-286.767.929, Unterer Winkel 6, 4500 Solothurn, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Personenbetreuung und damit verbundenen Personaladministrationen.
Eingetragene Personen:
Wohlwender, Jürg, von Wynigen, in Murgenthal, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Dominique, von Mattstetten, in Zürich, Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3467359, Registre du commerce Zurich, (20)
Dihei läbe GmbH, in Winterthur, CHE-492.107.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Eva Maria, von Andwil SG, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dominique, von Mattstetten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 656656, Registre du commerce Soleure, (241)
WEBGEARING GmbH, in Solothurn, Realisierung von kompletten Internet-Auftritten usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2001, S. 1941).
Statutenänderung:
20.08.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cardarelli, Barbara, von Arboldswil, in Solothurn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
APUS4 AG, in Muri bei Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
von Burg, Michel, von Bettlach, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Kohler, Oliver, von Luzern und Unterbözberg, in Feldbrunnen-St.Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Krebs, Matthias, von Reutigen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Meyer, Dominique, von Mattstetten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Zuber, Urs, von Hubersdorf, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Prieto, Francisco, von Obererlinsbach, in Riedholz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Prieto, Carlos, von Obererlinsbach, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Thomas, von Bellach und Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
BZS Informatik GmbH, in Lüterkofen-Ichertswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Probst, Hans, von Bellach und Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].