Renseignements sur Roger Metz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Metz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005559252, Registre du commerce Lucerne, (100)
Pensionskasse Caritas, in Luzern, CHE-109.775.993, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietschi, Peter, von Laupersdorf, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Roger, von Emmen, in Emmen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1779019, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sterbekasse des Verbandes der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter des Kts. Luzern, sowie der Lehrerschaft an den staatlichen Lehranstalten des Kts. Luzern, in Luzern, CHE-110.391.139, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 913821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Franz, von Nottwil, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metz, Roger, von Emmen, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Philipp, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietschi, Peter, von Laupersdorf, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin und Geschäftsführerin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottmann, Raphael, von Oberkirch, in Oberkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin und Geschäftsführerin;
Ruckstuhl Zehnder, Esther, von Luzern, in Hitzkirch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin und Geschäftsführerin [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Marfurt, Roger, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonanini, Mario, von Hermrigen, in Malters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weingartner, Anita, von Luzern, in Bremgarten AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Stefan, von Menzingen, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Testatoris AG (CHE-104.449.463), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Testatoris AG, in Luzern (CH-170.3.021.564-3)].
Numéro de publication: 3517128, Registre du commerce Lucerne, (100)
Sterbekasse des Verbandes der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter des Kts. Luzern, sowie der Lehrerschaft an den staatlichen Lehranstalten des Kts. Luzern, in Luzern, CH-100.7.004.472-8, Schutz der Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder des Verbandes nach dem Tode des Mitgliedes vor den ersten finanziellen Sorgen, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2004, S. 9, Publ. 2276588).
Urkundenänderung:
29.06.2005.
Aufsichtsbehörde neu:
Stadtrat Luzern. [gestrichen: Statuten vom 18.12.1946 / 26.10.1956]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Martin, von Menznau und Willisau-Land, in Menznau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietschi, Peter, von Laupersdorf, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Helga Christina, von Emmen, in Emmen, Kassierin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin];
Bonzanigo, Silvio, von Bellinzona, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Franz, von Nottwil, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerritsen, Franz, von Emmen, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metz, Roger, von Emmen, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oechslin, Hellmuth, von Luzern, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Philipp, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Sylvia, von Basel, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Carmen, von Kriens und Vitznau, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barmet, Hans-Ulrich, von Emmen und Eschenbach LU, in Emmen, Revisionsstelle;
Meier, Alfred, von Malters, in Malters, Revisionsstelle;
Woodtli, Roland, von Horw, in Horw, Revisionsstelle.