Renseignements sur Erich Mettler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Erich Mettler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005271630, Registre du commerce Grisons
Wohngenossenschaft im Schellenberg Chur in Liquidation, in Chur, CHE-101.669.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 27.12.2007, S.13, Publ. 4262614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bavier, Gabriel, von Chur, in Haldenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Erich, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6868300, Registre du commerce Grisons, (350)
Bener-Park Betriebs-AG, in Chur, CH-350.3.006.686-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6608218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Erich, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Gion, von Disentis/Mustér, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Disentis/Mustér];
Ritter, Peter, von Mels, in Wangs (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brentel-Kunz, Lukrezia, von Chur, Fläsch und Unterseen, in Altendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cahannes Renggli, Barla, von Chur, Breil/Brigels und Entlebuch, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4262614, Registre du commerce Grisons, (350)
Wohngenossenschaft im Schellenberg Chur, in Chur, CH-350.5.000.598-9, Preisgünstiger, gemeinnütziger Wohnungsbau, indem sie Liegenschaften baut, betreibt, verkauft und erwirbt, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.1989, S. 3890).
Firma neu:
Wohngenossenschaft im Schellenberg Chur in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.10.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütscher, Hanspeter, von Haldenstein und Chur, in Chur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, von Chur, in Chur, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bavier, Gabriel, von Chur, in Haldenstein, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Mettler, Erich, von Chur, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].