Renseignements sur Franz-Walter Messerli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franz-Walter Messerli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6644056, Registre du commerce Berne, (36)
Messerli Abbruch Gürbetal GmbH, in Kaufdorf, CH-035.4.030.683-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2005, S. 3, Publ. 2982750).
Statutenänderung:
27.03.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Autoabbruches, die Wartung von und den Handel mit Automobilen sowie den Handel mit Waren aller Art. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 27.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Franz-Walter, von Kaufdorf, in Kaufdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2982750, Registre du commerce Berne, (36)
Messerli Abbruch Gürbetal GmbH, in Kaufdorf, CH-035.4.030.683-8, Betrieb eines Autoabbruches usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 2, Publ. 2944886).
Statutenänderung:
12.08.2005.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Franz-Walter, von Kaufdorf, in Kaufdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
Schär, Paul, von Dürrenroth, in Mülenen (Reichenbach im Kandertal), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Numéro de publication: 2944886, Registre du commerce Berne, (36)
Messerli Abbruch Gürbetal GmbH, in Kaufdorf, CH-035.4.030.683-8, Betrieb eines Autoabbruches usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 2, Publ. 530712).
Statutenänderung:
12.07.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser, Tabea, von Olten, in Kaufdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Franz-Walter, von Kaufdorf, in Kaufdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].