Renseignements sur Thomas Merlo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Merlo
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Merlo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1884683, Registre du commerce Zurich, (20)
Thomas Merlo & Partner AG, in Dietikon, CHE-101.737.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300344).
Statutenänderung:
04.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit Waren aller Art, sowie alle übrigen Geschäfte zu tätigen, die dem Unternehmen förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merlo, Thomas, von Brusio, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numéro de publication: 6300344, Registre du commerce Zurich, (20)
Thomas Merlo & Partner AG, in Dietikon, CH-400.3.009.181-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 25, Publ. 5565782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merlo, Thomas, von Brusio, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Finkbeiner, Heiko, von Laufenburg, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4013468, Registre du commerce Zurich, (20)
Trendform AG, in Fehraltorf, CH-020.3.019.414-2, Import/Einkauf von und Handel mit Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2007, S. 26, Publ. 3747016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlo, Thomas, von Brusio, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.