Renseignements sur Romain Menozzi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Romain Menozzi
Numéro de publication: HR02-1006122287, Registre du commerce Berne, (36)
Caisse de retraite en faveur des pensionnés de Schaublin S.A., à Valbirse, CHE-109.781.232, fondation (No. FOSC 42 du 03.03.2015, p.0, Publ. 2018859).
Nouveau nom:
Caisse de retraite en faveur des pensionnés de Schaublin S.A. en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 06.06.2024 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
Inscription ou modification de personne(s):
Charpié, Eric, de Valbirse, à Bévilard (Valbirse), liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Bévilard, président, avec signature collective à deux];
Menozzi, Romain, de Courroux, à Courroux, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Voiblet, Monique Alice, de Sauge, à Reconvilier, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Plagne, membre, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 2822986, Registre du commerce Berne, (36)
Caisse de retraite et de prévoyance de Schäublin S.A., à Bévilard, CH-073.7.004.417-8, prémunir les membres du personnel de l'entreprise contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse etc., fondation (FOSC no 54 du 20.03.2003, p. 4, publ. 911218).
Modification de l'acte de fondation:
10.03.2005.
Nouveau nom:
Caisse de retraite en faveur des pensionnés de Schaublin S.A..
Nouvelle adresse:
rue Principale 4, 2735 Bévilard.
Nouveau but:
prévoyance professionnelle en faveur des pensionnés de la Fondatrice, ainsi que de leurs proches et survivants, contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité dans le cadre de la LPP et de ses ordonnances d'exécution. La fondation peut étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales.
Nouvelle organisation:
conseil de fondation de 3 membres et organe de contrôle.
Personnes et signatures radiées:
Aubry, Michel, de La Chaux-des-Breuleux, à La Chaux-des-Breuleux, président, avec signature collective à deux;
Grosjean, Florian, de Saules BE, à Malleray, membre, avec signature collective à deux;
Spiess, Ulrich, de Zürich, à Twann, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Charpié, Eric, de Bévilard, à Bévilard, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre];
Menozzi, Romain, de Courroux, à Courroux, membre, avec signature collective à deux;
Nobs, Alain, de Seedorf BE, à Malleray, membre, avec signature collective à deux;
Grosjean, Chantal, de Saules BE, à Bévilard, gérante, avec procuration collective à deux [précédemment: à Malleray, sans fonction inscrite].