Renseignements sur Josef Menger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Josef Menger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3864698, Registre du commerce Zurich, (20)
Neidhart + Schön AG, in Zürich, CH-020.3.024.713-0, Betrieb einer Druckerei sowie Tätigkeit von Mediengeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2006, S. 21, Publ. 3320568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menger, Josef, von Mellingen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aegerter, Christian, von Oberwil im Simmental, in Wil SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauss, Marc-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Neidhart + Schön AG, in Zürich, Betrieb einer Druckerei sowie Tätigkeit von Mediengeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menger, Josef, von Mellingen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Urs, von Wohlen AG, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Neidhart + Schön AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.1999, S. 8374).
Statutenänderung:
14.06.2001.
Firma neu:
Neidhart + Schön Group AG.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchmann, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Gachnang, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meyer, Urs, von Wohlen AG, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunziker, Martin, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Menger, Josef, von Mellingen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnyder, Daniel, von Vorderthal, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neidhart, Olivier, von Ramsen, in Zumikon, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien];
Neidhart, Christian, von Ramsen, in Russikon, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ramsen SH, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift];
Schön, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien].