Renseignements sur Dr. Elisabeth Meng Wachter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Elisabeth Meng Wachter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004815978, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tierärztliche Verrechnungsstelle GST AG, in St. Gallen, CHE-102.352.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, S.0, Publ. 4448543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meng, Dr. Elisabeth, von Chur, in Chur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerhalder, Nicole, von Aesch (LU), in Grenchen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hohermuth, Dr. Bettina, von Rorbas, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schellenberg, Dr. Stefan, von Zürich, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4348407, Registre du commerce Grisons, (350)
Maximilian Stiftung, in Chur, CHE-383.201.603, Ruchenbergstrasse 75, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.06.2018.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist die Beteiligung an Kosten im Kanton Graubünden wohnhafter, bedürftiger Kleintierhalter für veterinärmedizinische Behandlungen von Kleintieren mit erheblicher sozialer und emotionaler Bedeutung für den Halter, insbesondere in der Tierklinik Masans, unter Wahrung der medizinischen Verhältnismässigkeit der Behandlung und Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität gegenüber anderen an solche Kosten beitragenden Institutionen.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 03.07.2018 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Ettisberger, Marco, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crüzer Ettisberger, Cornelia, von Bregaglia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng Wachter, Elisabeth, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7021764, Registre du commerce Grisons, (350)
Tierklinik Masans AG, in Chur, CH-350.3.011.427-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6715958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damur, Dr. Daniel, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Meng Wachter, Dr. Elisabeth, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
Infanger, Dr. Dominik, von Chur und Isenthal, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.