Renseignements sur Michel Memmishofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Memmishofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005289521, Registre du commerce Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memmishofer, Michel, von Zürich, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Manfred, von Rüschegg, in Lugano, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pezzatti, Denise, von Torricella-Taverne, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004852862, Registre du commerce Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, S.0, Publ. 6175934).
Statutenänderung:
03.03.2020. 10.03.2020.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erlangung einer Bewilligung als Registrierungsstelle im Sinne von Art. 31 FIDLEG und die Führung des Beraterregisters.
Stammkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragene Adresse oder durch persönliche Übergabe der Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spahni, Dr. Thomas, von Winterthur und Köniz, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Spahni, Thomas, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Poly Reg Allg. Selbstregulierungs-Verein (CHE-102.983.881), in Zürich, Gesellschafterin, mit 999 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Poly Reg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Memmishofer, Michel, von Zürich, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanchieri, Giulia, von Le Landeron, in Mont-Vully, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Manfred, von Rüschegg, in Lugano, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controlla AG (CHE-105.877.933), in Frauenfeld, Revisionsstelle.