Renseignements sur Ernst Meili
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ernst Meili
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3381446, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz, in Zürich, CH-020.7.000.095-9, Förderung und Mitfinanzierung der Serbisch-orthodoxen Kirche, Stiftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2001, S. 9335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Ernst, von Hittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Schaffner Treuhand- und Revisionsbüro, in Gelterkinden, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, Sicherung des Mutterhauses für die Diakonissen, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.1998, S. 1047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Ernst, von Hittnau, in Thalwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Sylvia, von Dottikon und Zürich, in Mönchaltorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Ernst, von Bertschikon und Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
von der Crone, Dr. Brigitte, von Zürich und Basel, in Zürich, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Dr. Jürg, von Affoltern am Albis, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Egli, Dr. Gustav, von Uster, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumer, Richard, von Küsnacht ZH und Engi, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde Hl. Dreifaltigkeit in der Schweiz, in Zürich, Stiftung (SHAB Nr.103 vom 1.06.1992, S.2508).
Urkundenänderung:
6.03.1997.
Name neu:
Stiftung zur Förderung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz.
Zweck neu:
Förderung und Mitfinanzierung der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz durch Eigeninvestitionen der Stiftung;
erwirbt kirchliche Bauten, Versammlungs- und Verwaltungsräume und deren Ausstattung sowie Wohnungen und deren Ausstattung, um sie der Serbisch-orthodoxen Kirche in der Schweiz bzw. deren Kirchgemeinden zu kirchlichen Zwecken und zur Unterbringung ihrer Priester zu günstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen;
Zuwendungen aus der Stiftung zugunsten einzelner serbisch-orthodoxer Kirchgemeinden in der Schweiz sollen davon abhängig gemacht werden, dass diese mit dem Stiftungsrat und der Stifterin, der heutigen Serbisch-orthodoxen Kirchgemeinde Hl. Dreifaltigkeit in Zürich, zusammenarbeiten und dem Stiftungsrat ihre finanziellen Verhältnisse zum Zwecke der Beurteilung der Angemessenheit einer Zuwendung korrekt offenlegen;
in akuten Notlagen dürfen zulasten der laufenden Erträge der Stiftung ausnahmsweise auch kirchliche Betriebsbeiträge ausgerichtet werden;
der Einsatz der Stiftungsmittel für ausserkirchliche Zwecke wird ausgeschlossen;
die Stiftungsmittel dürfen nur in der Schweiz eingesetzt werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djordjevic, Ivan, von Neuenhof, in Neuenhof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antic, Dr. Jovan, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Ernst, von Hittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.