Renseignements sur Dr. Verena Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Verena Meier
Dernières notifications FOSC pour Dr. Verena Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006119356, Registre du commerce Zoug, (170)
Medisto GmbH, in Steinhausen, CHE-110.199.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348622).
Statutenänderung:
14.08.2024.
Firma neu:
medartdesign gmbh.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informations-Technologie, Kunst, Fotografie, Film, Design, Mode sowie die Betreibung von Galerien und die Organisation und die Durchführung von Veranstaltungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Herstellung von Waren in den vorgenannten Bereichen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und verkaufen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Angela, von Tägerig, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Verena, von Glarus Nord und Zug, in Steinhausen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Meier, Kurt Peter, von Zug, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005190324, Registre du commerce Zoug, (170)
BRADEFAN AG, in Steinhausen, CHE-361.130.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727295).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt Peter, von Zug, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meier, Dr. Verena, von Glarus Nord und Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005165022, Registre du commerce Zoug, (170)
Meier-Gallati Stiftung, in Steinhausen, CHE-226.603.684, c/o Kurt und Verena Meier-Gallati, Parkstrasse 6, 6312 Steinhausen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.04.2021.
Zweck:
(1.) Die Stiftung bezweckt Projekte, Ideen und Arbeiten mit einer einmaligen Prämie zu unterstützen, die von Einwohnerlnnen und/oder Bürgerlnnen des Kantons Zug stammen. (2.) Sind die Projekte, Ideen und Arbeiten nicht von Einwohnerinnen oder Bürgerlnnen des Kantons Zug, müssen sie zumindest positive Auswirkungen für die Stadt und oder den Kanton Zug haben. (3.) Die Projekte.
Ideen und Arbeiten müssen aus einem der folgenden Bereiche stammen und die dabei vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen:
(i) Bereich Mensch und Umwelt: Sie machen Sinn für Menschen und/oder die Umwelt.
(ii) Bereich Kunst/Architektur:
Sie beeindrucken durch ihr Erscheinungsbild und könnten auch ausserhalb des Kantons Zug auf ein positives Echo stossen. Sie sind mögliche Werbeträger für den Kanton Zug.
(iii) Bereich Soziales:
Sie haben einen direkten oder indirekten Nutzen für Menschen, die ohne ihr Verschulden in Not geraten sind. (4.) Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung in der ganzen Schweiz tätig. (5.) Die Stiftung hat keinen Erwerbszweck und erstrebt keinen Gewinn. (6.) Die Stifter behalten sich ausdrücklich das Recht gemäss Art. 86a ZGB zur Änderung der Zwecks vor. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Meier, Kurt Peter, von Zug, in Steinhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Paul Karl, von Tägerig, in Sarnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Dr. Verena, von Glarus Nord und Zug, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Revisionsstelle.