Renseignements sur Siegfried Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Siegfried Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1764209, Registre du commerce Soleure, (241)
Sudan Partner AG, in Olten, CHE-102.352.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6746222).
Statutenänderung:
07.10.2014.
Firma neu:
Solidis Revisions AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Solidis Audit Ltd).
Domizil neu:
Martin Disteli-Strasse 9, 4600 Olten.
Zweck neu:
Durchführung von Revisionen und Prüfungen, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Buchführung, Lohnverarbeitung, EDV-Beratung, Expertisen und Treuhandtätigkeiten. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an andern Unternehmen des Inlandes beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, ferner im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Peter, von Frauenfeld, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Frauchiger, Kurt, von Wyssachen, in Stüsslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gribi, Reto, von Büren an der Aare, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Frischknecht, Thomas, von Schwellbrunn, in Hirschthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates];
Hagmann, Paul, von Däniken, in Kappel SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hulmann, Martin, von Saulcy, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Siegfried, von Kappel SO, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinmann-Schenker, Sylvia, von Olten, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Philipp, von Appenzell, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Quilitzsch, Philipp, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates];
Trümpy, Karin, von Glarus, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Markus, von Altbüron, in Trimbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6888656, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung 'Haus der Schützen', in Luzern, CH-100.7.009.964-9, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Siegfried, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyfeler, Patrick, von Gondiswil, in Ebikon, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rymann, Sandra, von Niederrohrdorf, in Ennetmoos, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6427634, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung 'Haus der Schützen', in Luzern, CH-100.7.009.964-9, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, S. 0, Publ. 6076394).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Siegfried, von Kappel SO, in Kappel SO, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.