Renseignements sur Hedwig Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hedwig Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004572039, Registre du commerce Argovie, (400)
Word+Image AG, in Zufikon, CHE-115.990.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S.1, Publ. 5818412).
Statutenänderung:
08.02.2019.
Sitz neu:
Hendschiken.
Domizil neu:
c/o Hedi Meier Treuhand, Nussbaumweg 20, 5604 Hendschiken.
Zweck neu:
Erbringung von Übersetzungsdienstleistungen aller Art mit Vermittlung von Sprachdienstleistungen, insbesondere Übersetzungen von Texten aller Art, Redaktion, Lektoratsarbeiten, Terminologie, Sprachberatung sowie Ausbildung in den genannten Bereichen, Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Bereich der graphischen Gestaltung, Illustrationen, Fotographie, Filmproduzententätigkeit, Filmproduktion, Film- und DVD-Marketing und Verkauf von diesbezüglichen Produkten aller Art, wie auch Planung, Beratung und Consulting im Bereich von Garten und Liegenschaftsinterieur sowie Handel mit, Import und Export und Kauf und Verkauf von Kunstgegenständen aller Art einschliesslich Antiquitäten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Aktiven und Passiven von anderen Unternehmen übernehmen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brewer, Michael, von Malters, in Zirkow (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zufikon];
Meier, Hedwig, genannt Hedi, von Morschach, in Hendschiken, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2367969, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Sielaff Schweiz GmbH, bisher in Hendschiken, CHE-113.394.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015).
Gründungsstatuten:
15.12.2006.
Statutenänderung:
27.08.2015.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
c/o KS Treuhand AG, Bahnhofstrasse 14, 9450 Altstätten . [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].[Berichtigung].
Vinkulierung neu:
[Streichung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hedwig, von Morschach, in Hendschiken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Josef, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6410374, Registre du commerce Argovie, (400)
CaldronTec GmbH, in Gränichen, CH-400.4.028.910-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 2, Publ. 4862702).
Firma neu:
CaldronTec GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hedwig Meier Treuhand, Nussbaumweg 20, 5604 Hendschiken. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.10.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Stefan, von Langenbruck, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meier, Hedwig, von Morschach, in Hendschiken, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.