Renseignements sur Anita R. Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anita R. Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3108777, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohnbau-Genossenschaft Langendorf, in Langendorf, CHE-100.385.628, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, Publ. 2826501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Anita, von Schneisingen, in Langendorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biagini, Beatrice, von Lauperswil, in Langendorf, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3103000, Registre du commerce Soleure, (241)
Wohnbau-Genossenschaft Langendorf, in Langendorf, CH-255.5.000.061-8, Bekämpfung der Wohnungsnot in Langendorf usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2004, S. 10, Publ. 2391336).
Domizil neu:
bei Werner Nyffenegger, Wildbachstrasse 16, 4513 Langendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Hugo, von Langenthal, in Langendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Werner, von Wyssachen, in Langendorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Léchot, Fred, von Orvin, in Langendorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Anita, von Schneisingen, in Langendorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin].
Numéro de publication: 2074898, Registre du commerce Soleure, (241)
Implementa Software AG, in Solothurn, Handel mit Software usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 13.07.2000, S. 4790).
Firma neu:
Implementa Software AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Willy, von Küssnacht am Rigi, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Urs, von Frauenfeld, in Ftan, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Anita, von Schneisingen, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].