Renseignements sur Karl Alois Meier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karl Alois Meier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005193646, Registre du commerce Zurich, (20)
Dominique Meier Landschaftsarchitektur GmbH, in Zürich, CHE-105.493.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S.28, Publ. 6014648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Alois, von Cham, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dominique, von Zürich und Cham, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Wild, Reto, von Zürich und Thusis, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2913533, Registre du commerce Zurich, (20)
Meier El-Tel AG, in Kilchberg ZH, CHE-106.939.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 28, Publ. 5354588).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Elektro Team AG, in Zürich (CHE-107.908.295), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 198'156.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'461.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Martha, von Cham, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Alois, von Cham, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kathrin Martina, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 940680, Registre du commerce Zurich, (20)
Meier El-Tel AG, in Kilchberg ZH, Elektrische Stark- und Schwachstrominstallationen, Handel mit elektrischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2002, S. 17, Publ. 589578).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Cham, in Wädenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Meier, Alois, von Cham, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].