Renseignements sur Roger Meessen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Meessen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004838012, Registre du commerce Berne, (36)
SwissOlio Genossenschaft - Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisfetten und Margarinen, in Muri bei Bern, CHE-103.876.271, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2385931).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Effingerstrasse 6A, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder und die Förderung der Zusammenarbeit unter den Firmen der schweizerischen Ölmühlen-, Speiseöl-, Speisefett- und Margarinen-Industrie in gemeinsamer Selbsthilfe.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider Treuhand und Revisions AG (CHE-110.162.231), in Zollikofen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004808927, Registre du commerce Soleure, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004808640, Registre du commerce Berne, (36)
Centravo AG, in Lyss, CHE-115.747.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asbeck, Lutz Sighard, deutscher Staatsangehöriger, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Estavayer-le-Lac, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.