Renseignements sur Hans Joachim Meerstetter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Joachim Meerstetter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4135412, Registre du commerce Zurich, (20)
CemProTec GmbH, in Winterthur, CH-020.4.026.376-9, Vertrieb und Bau von Industrieprodukten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2007, S. 19, Publ. 4079468).
Firma neu:
CemProTec GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janzer, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 35'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Meerstetter, Hans Joachim, von Steffisburg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schiess, Louis, von Winterthur, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3878972, Registre du commerce Zurich, (20)
S. + H. Meerstetter AG, in Winterthur, CH-020.3.917.050-8, Handel mit Industriegütern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2005, S. 24, Publ. 2882948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meerstetter, Hans, von Steffisburg, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Peter, von Brugg, in Neunforn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].
Numéro de publication: 918584, Registre du commerce Zurich, (20)
S. + H. Meerstetter AG, in Winterthur, Handel mit Investitionsgütern und Ersatzteilen für die Zement- und Maschinenindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2001, S. 4564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meerstetter, Hans, von Steffisburg, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Arnold, Peter, von Brugg, in Neunforn, Delegierter, mit Einzelunterschrift.