Renseignements sur Dario Mazzoni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dario Mazzoni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005523666, Registre du commerce Zurich, (20)
Borsari AG, in Volketswil, CHE-107.381.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borsari, Riccardo, von Lugano und Zollikon, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger-Baumann, Beatrice Margrit, von Grabs, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Patrick Christian, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzoni, Dario, von Kloten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick-Baumann, Sinja, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Sinja, in Illnau-Effretikon].
Numéro de publication: HR02-1005523750, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Grob Tankrevisionen AG, in Volketswil, CHE-105.883.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger-Baumann, Beatrice, von Grabs, in Rudolfstetten-Friedlisb., mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzoni, Dario, von Kloten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick-Baumann, Sinja, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Sinja, in Illnau-Effretikon].
Numéro de publication: 3246559, Registre du commerce Zurich, (20)
BorsariTanks, Tank- und Beschichtungssysteme AG, in Volketswil, CHE-107.381.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605248).
Statutenänderung:
27.09.2016.
Firma neu:
Borsari AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Umweltschutzanlagen, Tankstellenumrüstungen, Tankanlagen, Tanksanierungen, chemiebeständigen Auskleidungen, dauerelastischen, vollständig haftenden Abdichtungen im Hoch- und Tiefbau sowie Kunststoffböden. Fabrikation von und Handel mit Anlagen aus Kunststoffen, Beschichtungen für den Umweltschutz und die Getränkeindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, René, von Zürich und Stäfa, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Jürg, von Zürich und Stäfa, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Borsari, Riccardo, von Lugano und Zollikon, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger-Baumann, Beatrice Margrit, von Grabs, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Patrick Christian, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzoni, Dario, von Kloten, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confianza GmbH (CHE-102.177.957), in Dietlikon, Revisionsstelle [bisher: Confianza GmbH].