Renseignements sur Daniel Mazzolini
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Mazzolini
Dernières notifications FOSC pour Daniel Mazzolini
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005968340, Registre du commerce Argovie, (400)
B. Exclusive AG, in Endingen, CHE-456.145.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4272553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzolini, Daniel, von Gebenstorf, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Say, Ra, kambodschanischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005783312, Registre du commerce Argovie, (400)
BEX International AG, in Endingen, CHE-389.628.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005482011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzolini, Daniel, von Gebenstorf, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005460697, Registre du commerce Argovie, (400)
Packshotfactory AG, bisher in Zürich, CHE-389.628.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2022, Publ. 1005392874).
Statutenänderung:
08.04.2022.
Firma neu:
BEX International AG.
Sitz neu:
Endingen.
Domizil neu:
Weidgasse 13 B, 5304 Endingen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Diamanten, Edelsteinen, Halbedelsteinen, Schmuck, Gold und anderen Edelmetallen. Die Gesellschaft kann in der Beratung, Betreuung und/oder Abwicklung von derartigen Geschäften für eigene Rechnung oder treuhänderisch tätig sein. Sie kann ferner Auktionen durchführen oder sich an solchen beteiligen sowie gemmologische Gutachten erstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und/oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzolini, Daniel, von Gebenstorf, in Endingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Hans Jörg, von Kirchberg (SG), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].