Renseignements sur Muharem Mazreku
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Muharem Mazreku
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005958859, Registre du commerce Argovie, (400)
IF-Transport AG, in Wettingen, CHE-381.341.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884722).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Sitz neu:
Muri (AG).
Domizil neu:
Zurlaubenstrasse 2, 5630 Muri AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hyseni, Selman, von Obersiggenthal, in Neuenhof, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hyseni, Isuf, von Zeihen, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005753925, Registre du commerce Argovie, (400)
Schild Investment Holding AG, bisher in Luzern, CHE-233.117.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089311).
Statutenänderung:
16.03.2023.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 19, 4665 Oftringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, e-mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Muharrem, von Wynau, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6966638, Registre du commerce Argovie, (400)
M & M Bau Mazreku, in Boswil, CHE-213.873.205, Muristrasse 20, 5623 Boswil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Durchführen von Bauarbeiten, insbesondere Renovations-, Schalungs- und Ausschalungsarbeiten.
Eingetragene Personen:
Mazreku, Muharem, kosovarischer Staatsangehöriger, in Boswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.