Renseignements sur Jean-Luc Mayor
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jean-Luc Mayor
Dernières notifications FOSC pour Jean-Luc Mayor
Numéro de publication: 4140661, Registre du commerce Valais, (621)
Scanada Europe SA, à Fully, CHE-109.517.480, société anonyme (No. FOSC 33 du 17.02.2010, Publ. 5500758).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vikstrom, Thor, citoyen canadien, à Montréal (Québec, Canada), président du conseil, avec signature collective à deux;
Mayor, Jean-Luc, de Echallens, à Blonay, administrateur, avec signature collective à deux;
Mayor, Julien, de Echallens, à Pully, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ginier, Marie-José, de Ormont-Dessous, à Saint-Gingolph, administratrice unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5967602, Registre du commerce Valais, (621)
Royam Equipments Sàrl, à Fully, CH-621.4.008.214-3, c/o Baker & Norton Fiduciaire SA, succursale de Fully, Route du Manoir 11, 1926 Fully, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.12.2010.
But:
achat, vente, assistance technique, commercialisation de matériels de construction et d'accessoires pétroliers et industriels en Suisse et à l'étranger ainsi que toutes opérations commerciales, financières, immobilières ou mobilières convergentes (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 16.12.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Mayor, Jean-Luc, de Echallens, à Blonay, associé-gérant et président, avec signature individuelle, pour 8 parts sociales de CHF 1'000.00;
Mayor, Julien, de Echallens, à Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bokoum, Alcaly, citoyen sénégalais, à Dakar (SN), associé, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00;
Tankeu Lewat Epse Kepeden Nana, Blanche Michele Hortense, citoyenne camerounaise, à Douala (CM), associée, sans droit de signature, pour 4 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5500758, Registre du commerce Valais, (621)
Scanada Europe SA, précédem. à Lausanne, CH-550.1.029.035-8, société anonyme (FOSC no 144 du 28.07.2008, p. 17).
Modification des statuts:
3.02.2010.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
c/o Baker & Norton Fiduciaire SA, Route du Manoir 11, 1926 Fully.
But:
exécution en Suisse et à l'étranger, plus particulièrement en Europe, de travaux d'ingénieur, de construction et de manutention lourde;
conseils et services dans ce domaine.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personnes:
Mayor, Jean-Luc, de Echallens, à Blonay, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Mayor, Julien, de Echallens, à Pully, administrateur, avec signature collective à deux [comme précédemment];
Vikstrom, Thor, citoyen canadien, à Montréal (Québec, Canada), président, avec signature collective à deux [précédemment: citoyen suédois];
Baker & Norton Fiduciaire SA, à Aigle (CH-621.3.006.333-5), organe de révision [précédemment: SOFIVA SOCIETE FIDUCIAIRE SA, à Aigle (CH-621-3006333-5)].