Renseignements sur Reiner Josef Maus
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reiner Josef Maus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004996540, Registre du commerce Zoug, (170)
Carta Magna AG, in Baar, CHE-114.404.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963286).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Reiner Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Olofström (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Zurzach].
Numéro de publication: HR02-1004963286, Registre du commerce Zoug, (170)
Carta Magna AG, bisher in Bad Zurzach, CHE-114.404.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6481340).
Statutenänderung:
15.06.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 25, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel mit Wein und Delikatessen, Handel mit Kunstwerken aller Art, insbesondere mit Lichtkunstwerken, Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Überbauung von Immobilien im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Reiner Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wyler, Dieter, von Zürich, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6180046, Registre du commerce Obwald, (140)
Carta Magna Distribution GmbH, bisher in Bad Zurzach, CH-400.4.031.397-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 1, Publ. 4888966).
Gründungsstatuten:
19.01.2009.
Statutenänderung:
19.05.2011.
Firma neu:
Adfidor Treuhand GmbH.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Schneggenhubel 9, 6064 Kerns.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: - Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art;
- Beratung von Klein- und Mittelbetrieben in organisatorischen Fragen: - Vermittlung, Verwaltung sowie An- und Verkauf von Immobilien im In- und Ausland;
Nebenzwecke siehe Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen.]. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carta Magna AG (CH-140.3.003.238-8), in Kerns, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maus, Reiner Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Ulrich, von Buchs SG, Sevelen und Erlenbach ZH, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Adfidor AG (CH-170.3.019.305-7), in Baar, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.