Renseignements sur Marlène Mauron
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marlène Mauron
Numéro de publication: 6923790, Registre du commerce Valais, (626)
Oasis de l'Eternité Sàrl, à Vex, CH-626.4.007.390-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 130 du 09.07.2009, p. 35, Publ. 5127548).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mauron, Marlène, de Villars-sur-Glâne, à Aigle, gérante, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Moser, Verena, de Arni BE, à Beatenberg, gérante, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5127548, Registre du commerce Valais
Oasis de l'Eternité Sàrl, à Vex, CH-626.4.007.390-9, Société à responsabilité limitée (FOSC no 217 du 08.11.2005, p. 17, publ. 3093680).
Modification des statuts:
3.06.2009, 1.07.2009.
Nouveau but:
En Suisse: l'accompagnement des êtres humains dans leur dernier chemin, l'exploitation de parcelles à but agricoles (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Kapelle, Dietmar, citoyen allemand, à Grevenbroich (D), associé, gérant et président, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: associé et gérant, pour une part sociale de CHF 19'000.--];
Mauron, Marlène, de Villars-sur-Glâne, à Aigle, associée et gérante, avec signature individuelle [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--]. Selon déclaration des gérants du 03.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numéro de publication: 3093680, Registre du commerce Valais
Oasis de l'Eternité Sàrl, à Vex, CH-626.4.007.390-9, la société a pour but, à titre de dernière demeure après incinération, la dispersion des cendres sur un pré d'alpage, au pied d'un rocher ou d'un arbre, commun ou individuel, lui appartenant, société à responsabilité limitée (FOSC no 189 du 01.10.2002, p. 13, publ. 666228).
Modification des statuts:
25.10.2005.
Nouveau but:
la société a pour but, à titre de dernière demeure après incinération, la dispersion des cendres sur un pré d'alpage, au pied d'un rocher ou d'un arbre, commun ou individuel, s'agissant de terrains propriété de la société ou sur lequel elle dispose d'un droit d'utilisation de longue durée sous forme notamment de servitude, contrat de bail à ferme;
exploitation de terres agricoles;
toutes opérations immobilières, financières, industrielles ou commerciales convergentes.
Personne et signature radiée:
Loosli, Walter, de Carouge GE, à Collex-Bossy, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Mauron, Marlène, de Villars-sur-Glâne, à Aigle, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--.