Renseignements sur Fabian Matheis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fabian Matheis
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005168181, Registre du commerce Zoug, (170)
Katanga Mining Services (Switzerland) AG, in Baar, CHE-115.113.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004987039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matheis, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Le Roux, Willem Gerhardus, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mesquita, Victor, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Sunninghill (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4198675, Registre du commerce Zoug, (170)
Katanga Mining Services (Switzerland) AG, in Zug, CHE-115.113.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2018, Publ. 4116773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chait, Louis, australischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matheis, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2553009, Registre du commerce Zoug, (170)
Katanga Mining Services (Switzerland) AG, in Baar, CHE-115.113.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2478535).
Statutenänderung:
24.11.2015.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Obmoos 4, 6301 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matiaska, Georg, von Basel und Oberdorf BL, in Walchwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthold, Philipp, von Richterswil, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matheis, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.