Renseignements sur Alfred Marthaler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfred Marthaler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005645374, Registre du commerce Berne, (36)
Isler & Marthaler GmbH, in Bern, CHE-108.424.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S.5, Publ. 5320980).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Domizil neu:
c/o Fabian Schmid, Waldmannstrasse 3, 3027 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland das Ausführen von Bau- und Maurerarbeiten inkl. Renovationen, Ausbau sowie Abbruch- und Umgebungsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marthaler, Alfred, von Bern, in Oberbottigen (Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fabian, von Frutigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nocelli, Oliver Leo, von Aarau, in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4076699, Registre du commerce Berne, (36)
Zaugg Bedachungen GmbH, in Meikirch, CHE-112.645.196, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2013, Publ. 1098701).
Firma neu:
Zaugg Bedachungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebr. Marthaler AG (CHE-107.145.522), in Kirchlindach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gebr. Marthaler AG, in Kirchlindach];
Marthaler, Alfred, von Bern, in Kirchlindach, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1098701, Registre du commerce Berne, (36)
Zaugg Bedachungen GmbH, in Meikirch, CH-073.4.016.893-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 5, Publ. 4497004).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebr. Marthaler AG (CH-035.3.011.978-3), in Kirchlindach, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Marthaler, Alfred, von Bern, in Kirchlindach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].