Renseignements sur Christian Marfurt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Marfurt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004695746, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Marfurt Schreinerei & Küchenbau GmbH, bisher in Lachen, CHE-108.286.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046927).
Statutenänderung:
24.07.2019.
Firma neu:
Marfurt Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Birkenhaldestrasse 16, 8738 Uetliburg SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien oder Immobilienanteilen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 14.01.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.1.1998 von der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Robert Marfurt Schreinerei & Küchenbau", in Lachen, Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz per 30.9.1997, wonach die Aktiven Fr. 221'548.10 und die Passiven Fr. 180'778.95 betragen, zum Übernahmepreis von Fr. 40'769.15, wovon Fr. 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt-Engelberger, Robert, von Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Marfurt, Christian, von Reiden, in Lachen SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Yvonne, von Reiden, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6147206, Registre du commerce Schwyz, (130)
Marfurt Schreinerei & Küchenbau GmbH, in Lachen, CH-130.0.009.377-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 17, Publ. 4842760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt-Engelberger, Ursula, von Langnau bei Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt-Engelberger, Robert, von Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Marfurt, Christian, von Reiden, in Lachen SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3873938, Registre du commerce Schwyz, (130)
digipol GmbH, in Lachen, CH-130.0.012.313-0, Ausführung und Beratung von Webpublishing, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4797).
Statutenänderung:
16.03.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oetiker, Marcel, von Altendorf, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Christian, von Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Langnau bei Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].