Renseignements sur Francesco Marchionni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Francesco Marchionni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2312877, Registre du commerce Zurich, (20)
Casacarina AG, in Affoltern am Albis, CHE-109.354.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634336).
Domizil neu:
Alte Hedingerstrasse 18, 8910 Affoltern am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchionni, Francesco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchionni, Irma, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marchionni, Paolo Alvaro, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2301537, Registre du commerce Zurich, (20)
Agentur Scylla GmbH, in Affoltern am Albis, CHE-108.608.772, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 39, Publ. 5126046).
Domizil neu:
Alte Hedingerstrasse 18, 8910 Affoltern am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchionni, Francesco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2082976, Registre du commerce Zurich, (20)
Agentur Scylla GmbH, bisher in Maur, Vermittlung und Vermietung von Ferienhäusern und -wohnungen im In- und Ausland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 20.05.1997, S. 3345).
Statutenänderung:
29.12.2003.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Melchior Hirzel-Weg 25, 8190 Affoltern am Albis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Dr. Ernst, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Amstad, Adolf, von Emmetten, in Emmetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchionni, Maria-Louisa, von Zürich, in Affoltern am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Marchionni, Paolo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Marchionni, Francesco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Marchionni, Irma, von Zürich, in Affoltern am Albis, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].