Renseignements sur Stephan Märki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stephan Märki
Dernières notifications FOSC pour Stephan Märki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005094112, Registre du commerce Zurich, (20)
Stephan Etienne GmbH, in Winterthur, CHE-111.986.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kisler Märki, Andrea, von Zürich, in Ponte Capriasca, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Stephan, von Bözberg, in Ponte Capriasca, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1264277, Registre du commerce Argovie, (400)
Stephan Etienne GmbH, in Klingnau, CHE-111.986.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 3, Publ. 4879250).
Statutenänderung:
27.11.2013, 19.12.2013.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 27.11.2013 / 19.12.2013 wurde das Stammkapital von CHF 20'000.00 auf CHF 50'000.00 durch Ausgabe von 300 Stammanteile zu CHF 100.00 erhöht. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märki, Stephan, von Bözberg, in Ponte Capriasca, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Unterbözberg, in Locarno und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Kisler Märki, Andrea, von Zürich, in Ponte Capriasca, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Kisler, Andrea, in Locarno und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].