Renseignements sur Urs Lugrin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Lugrin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2394293, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Business Airline GmbH, in Wil SG, CHE-109.509.061, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2013, Publ. 7133488).
Firma neu:
Swiss Business Airline GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.09.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lugrin, Urs, von Zürich, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7133488, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Business Airline GmbH, in Bronschhofen, CH-020.4.024.792-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 13, Publ. 5587576).
Sitz neu:
Wil SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lugrin, Urs, von Zürich, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Numéro de publication: 5534926, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Business Airline GmbH in Liquidation, bisher in Schleinikon, CH-020.4.024.792-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 22, Publ. 5389788).
Gründungsstatuten:
05.03.2002.
Statutenänderung:
03.03.2010.
Firma neu:
Swiss Business Airline GmbH.
Sitz neu:
Bronschhofen.
Domizil neu:
Himmelrichstrasse 31, 9552 Bronschhofen.
Zweck:
Gewerbsmässiger Betrieb von Luftverkehr;
ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Rechtsdomizil wiederhergestellt worden ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153 Abs. 5 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kofler, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Jürg, von Schwarzhäusern, in Buchs AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 (wie bisher);
Lugrin, Urs, von Zürich, in Bronschhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Milde, Konrad Christoph, von Dübendorf, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher:von Mosnang, in Schleinikon, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].