Renseignements sur Matthias Luge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Matthias Luge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005584139, Registre du commerce Zurich, (20)
Crozier Schweiz AG, in Kloten, CHE-114.668.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luge, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberembrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batt, Damien, französischer Staatsangehöriger, in Annemasse (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Jonas, von Lenzburg, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004656506, Registre du commerce Zurich, (20)
Crozier Schweiz AG, in Kloten, CHE-114.668.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perler, Michael, von Heitenried, in Buchs ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Ernst genannt Ernesto, von Ermatingen, in Winterthur, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlagbauer, Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luge, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberembrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004601673, Registre du commerce Zurich, (20)
Loomis Artcare AG, in Kloten, CHE-114.668.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004553927).
Statutenänderung:
15.03.2019.
Firma neu:
Crozier Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Crozier Suisse SA) (Crozier Switzerland Ltd).
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 07.01.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Fahrzeuge zum Preis von CHF 80'000.00 zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haker, Johan Anders Martin, schwedischer Staatsangehöriger, in Houston / TX (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berni, Patrik, von Vals, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berni, Patrik, von Vals, in Bülach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Mirco, von Guggisberg, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegman, John Evert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revert, Arnaud Nicolas Dominique, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luge, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberembrach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.