Renseignements sur Ewald Loretan
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ewald Loretan
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1201435, Registre du commerce Valais, (600)
Keller zur Grotte GmbH, in Varen, CHE-104.762.486, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2008, S. 18, Publ. 4636528).
Domizil neu:
Kegelplatz 7, 3953 Varen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan, Ewald, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Loretan, Albert, von Varen, in Varen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4636528, Registre du commerce Valais
Keller zur Grotte GmbH, in Varen, CH-600.4.002.419-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.1998, S. 6310).
Statutenänderung:
20.08.2008.
Domizil neu:
3953 Varen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 20.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Plaschy, Albert, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Loretan, Arthur, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Plaschy, Josephine, von Varen, in Varen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Loretan, Michel, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--;
Loretan, Hans-Peter, von Leukerbad, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Ewald, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--];
Loretan, Albert, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.--];
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Registre du commerce Valais
Keller zur Grotte GmbH, in Varen, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
21.07.1998.
Zweck:
Betrieb und sämtliche damit zusammenhängenden Tätigkeiten eines Weinhandelsgeschäftes. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF21000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Loretan, Ewald, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Plaschy, Albert, von Varen, in Varen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Loretan, Arthur, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Loretan, Albert, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Plaschy, Josephine, von Varen, in Varen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Loretan, Michel, von Varen, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF3000;
Loretan, Hans-Peter, von Leukerbad, in Varen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF3000.