Renseignements sur Markus Lohm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Lohm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005759807, Registre du commerce Berne, (36)
Bürki Verpackungstechnik AG, in Oberbipp, CHE-107.423.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle;
Lohm, Markus, von Biberist, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005391811, Registre du commerce Berne, (36)
Bürki Verpackungstechnik AG, in Oberbipp, CHE-107.423.856, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohm, Markus, von Biberist, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Astrid, von Drei Höfe, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004522482, Registre du commerce Soleure, (241)
Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn, in Solothurn, CHE-108.732.478, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, Publ. 5521576).
Firma neu:
Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Jürg Gnägi, Ahornweg 2, 4571 Lüterkofen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.11.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christ, Susanne, von Selzach, in Selzach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dick, Jürg, von Biberist, in Riedholz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, René, von Niederwil SO, in Langendorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lukas, Gerhard, von Therwil, in Derendingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schleuniger, Dr. Kurt, von Klingnau, in Nennigkofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Ueli, von Huttwil, in Küttigkofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gnägi, Marcel, von Täuffelen, in Biberist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lohm, Markus, von Biberist, in Biberist, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Jürg, von Täuffelen, in Lüterkofen-Ichertswil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].