Renseignements sur Roland Löpfe
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Löpfe
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005539858, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohngenossenschaft Zäpfehus, in Wiesendangen, CHE-174.193.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann-Rupp, Esther, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löpfe, Roland, von Langrickenbach, in Wiesendangen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005412167, Registre du commerce Zurich, (20)
Wohngenossenschaft Zäpfehus, in Neftenbach, CHE-174.193.381, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, S.0, Publ. 1214953).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Sitz neu:
Wiesendangen.
Domizil neu:
c/o Sven Schütz, Hausackerstrasse 16, 8542 Wiesendangen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Roland, von Langrickenbach, in Neftenbach, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Neuhauser, Jeannine Margrith Sibylle, von Frauenfeld, in Herdern, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Neuhauser, Klara Elvira, von Frauenfeld, in Kirchberg (SG), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Hofmann-Rupp, Esther, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005400724, Registre du commerce Zurich, (20)
Literalis GmbH, in Neftenbach, CHE-161.936.227, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, S.0, Publ. 6912620).
Statutenänderung:
25.01.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Seebacherstrasse 102, 8052 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löpfe, Roland, von Langrickenbach, in Neftenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lecaj, Lulzim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.