Renseignements sur Philipp Locher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philipp Locher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4385409, Registre du commerce Zurich, (20)
Locher Drogerie GmbH, in Schlieren, CHE-105.703.345, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, Publ. 5401360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Markus, von Geroldswil und Schlieren, in Geroldswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Philipp, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 235'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 235'000.00];
Locher, Evelyn, von Schlieren, in Urdorf, mit Einzelprokura;
Locher, Jessica, von Urdorf, in Obfelden, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 3690390, Registre du commerce Zurich, (20)
Locher Drogerie GmbH, in Schlieren, CH-020.4.022.684-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2000, S. 8478).
Statutenänderung:
7.12.2006.
Stammkapital neu:
CHF 240'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Viktor, von Schlieren, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Philipp, von Schlieren, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 235'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Locher, Markus, von Geroldswil und Schlieren, in Geroldswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Registre du commerce Berne, (36)
Verband PRO Fachgeschäfte, in B e r n , Die Genossenschaft fördert in gemeinsamer Selbsthilfe die Fachgeschäfte des gewerblichen Detailhandels usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2000, S. 1349).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Philipp, von Schlieren, in Urdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kindler, Otto, von Bolligen, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brechbühl, Christian, von Trachselwald, in Murten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].